Personligheter i Wehrmacht - Waffen-SS
|
|
|
Rudolf_Schmidt_1886_-_1957.JPGRudolf Schmidt 1886 - 19577 views (0 votes)
|
|
Rupert_Gruber_1814-1968.jpg23 views (0 votes)
|
|
Sepp_Dietrich.JPGSepp Dietrich (1892 - 1966)46 viewsJosef «Sepp» Dietrich var en tysk offiser i Schutzstaffel i Hitler-Tyskland. Han er mest kjent som den mangeårige kommandanten for Waffen-SS-divisjonen Leibstandarte-SS Adolf Hitler.
SS-Ehrenring (Totenkopfring)
Medaille zur Erinnerung an den 9. november 1923 (Blutorden)
Medaille zur Erinnerung an den 13. mars 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. oktober 1938
Østfrontmedaljen (Ostmedaille)
Krimskjoldet
Flugzeugführerabzeichen (ehrenhalber)
Panzerkampfabzeichen
Verwundetenabzeichen i sølv
Jernkorsets ridderkors med ekeløv, sverd og briljanter
Ridderkors 4. juli 1940
Ekeløv 31. desember 1941
Sverd 14. mars 1943
Briljanter 6. august 1944 (0 votes)
|
|
Siegfried_Westphal_1902_-_1982.JPGSigfried Westphal 1902-19828 viewsSiegfried Carl Theodor Westphal (18 mars 1902 – 2 juli 1982) var en tysk general i Wehrmacht under andre verdenskrig.
Han fungerte som operasjonsoffiser under Rommel og stabssjef under Kesselring og Rundstedt. Han var mottaker av Ridderkorset av Nazi-Tysklands jernkors.
Westphal overgav seg til amerikanske tropper i 1945, og var et av vitnene i Nuremberg prosessen. I ettertid gav han flere intervjuer og skrev boka "The German Army in the West" (0 votes)
|
|
Theodor_Eicke.jpgTheodor Eicke 17.10.1892 - 26.02.194316 viewsSS-Obergruppenführer og general i Waffen-SS (0 votes)
|
|
Theodor_Wisch.JPGTheodor Wisch (1907 - 1995)49 viewsTheodor Wisch var et høyt rangert medlem av Waffen-SS. Han var kommandør for SS-Leibstandarte Adolf Hitler, og mottaker av ridderkorset av jernkorset med eikeløv og sverd. Han overtok kommisjonen over LSSAH i april 1943.
Iron Cross (1939) 2nd Class (24 September 1939) & 1st Class (8 November 1939)
German Cross in Gold on 25 February 1943 as SS-Standartenführer in the 2. Panzergrenadier-Regiment SS-Panzergrenadier-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler"
Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves and Swords
Knight's Cross on 15 September 1941 as SS-Sturmbannführer and commander of the II./LSSAH
393rd Oak Leaves on 12 February 1944 as SS-Brigadeführer and commander of the LSSAH
94th Swords on 30 August 1944 as SS-Brigadeführer and Generalmajor of the Waffen-SS, and commander of the LSSAH (0 votes)
|
|
Traugott_Heer_1890_-_1976.JPGTraugott Herr 1890-19765 views (0 votes)
|
|
Viktor_Lutze_1890_-_1943.JPGViktor Lutze 1890-19438 views (0 votes)
|
|
Walter_Storp.jpgWalter Storp 02.02.1910 - 09.08.198121 views (0 votes)
|
|
Walter_Warzecha.JPGWalter Warzecha36 viewsWalter Wilhelm Julius Warzecha var en tysk sjøkommandant og høytstående offiser for Kriegsmarine. Han tjente som generaladmiral og etterfulgte generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg som den siste Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ved slutten av andre verdenskrig (0 votes)
|
|
Walther_von_Brauchitsch_1881_-_1948.JPGWalther von Brauchitsh 1881-194810 views (0 votes)
|
|
Werner_Baumbach.jpgWerner Baumbach 27.11.1916 - 20.10.195368 viewsFront Flying Clasp of the Luftwaffe for Bomber Pilots in Gold with Pennant "200"
in Silver - 22 March 1941
in Gold (1942)
Pilot/Observer Badge in Gold with Diamonds - 14 July 1941
Iron Cross 2nd Class - 28 September 1939
Iron Cross 1st Class - 4 May 1940
Knight's Cross on 8 May 1940 as Leutnant and pilot in the 5./Kampfgeschwader 30
20th Oak Leaves on 14 July 1941 as Oberleutnant and Staffelkapitän of the 1./Kampfgeschwader 30
16th Swords on 17 August 1942 as Hauptmann and Gruppenkommandeur of the I./Kampfgeschwader 30
The Order of Military Merit - Bulgarian (0 votes)
|
|
Wilhelm_Balthasar_1914_-_1941.JPGWilhelm Balthasar 1914-194113 views (0 votes)
|
|
Wilhelm_Ritter_von_Leeb_1876_-_1956.JPGWilhelm Ritter von Leeb 1876-19564 views (0 votes)
|
|
Wolfgang_Kaden_1899_-_1942.JPGWolfgang Kaden - 1899-194221 viewsWolfgang Kaden var en tysk kapitänleutnant på en ubåtjeger.
Født i Leipzig 5. desember 1899.
Har er kreditert senkingen av minst tre ubåter, inkludert den britiske ubåten HMS H49 den 18 oktober 1940.
Han ble drept utenfor Hammerfest 9 juli 1942, da båten hans UJ-110 gikk på en mine
I etterkant ble han utnevnt til Korvettenkapitän der Reserve (0 votes)
|
|
Wolfgang_Spate.JPGWolfgang Späte 08.09.1911 in Podersam30.041997 in Edewecht14 viewsWolfgang Späte (8 September 1911 – 30 April 1997) was a German Luftwaffe fighter pilot during World War II. He was a recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves. (0 votes)
|
|
|